Родился:
Умер:
Гражданство: Белоруссия
«Атака» Минск Белоруссия | Главный тренер | 07.1993 - 05.1998 |
«Коммунальник» Слоним Белоруссия | Главный тренер | 19.06.1998 - 20.09.1998 |
«Лунинец» Лунинец Белоруссия | Главный тренер | 01.01.1999 - 30.11.2000 |
«Торпедо» Жодино Белоруссия | Главный тренер | 2004 - 11.07.2004 |
Добавить фото