Латиница: Zorin Andrey
Родился:
Амплуа: полузащитник
Агенство: D-Sports Agency
Ангарск Россия |
ДЮСШ «Сибиряк» Братск Россия (до 31.12.2009) |
УОР «Мастер-Сатурн» Егорьевск Россия (01.01.2010 - 18.06.2012) |
ДЮСШ ПФК ЦСКА Москва Россия (18.06.2012 - 13.06.2013) |
Игровая карьера |
Ч-т | Дубль | Кубок | Межд. | Др. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | «Краснодар-3» Краснодар Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2014 | «Ангара-АНХК» Ангарск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015 | «Байкал-М» Иркутск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2015/16 | «Байкал» Иркутск Россия |
14 |
2 |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2016/17 | «Томь» Томск Россия |
1 |
- |
26 |
2 |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
2017 | «Распадская» Междуреченск Россия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017/18 | «Сатурн» Раменское Россия |
6 |
- |
|
|
- |
- |
|
|
|
|
|
2018 | «Сатурн-2» Раменское Россия |
1 |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018 | «Дэрэн-Сумида» Улан-Батор Монголия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019 | «Хаан Хунс Кроун» Улан-Батор Монголия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019/20 | «Вест Армения» Ереван Армения |
14 |
2 |
|
|
2 |
1 |
|
|
|
|
|
2020 | «Каганат» Ош Киргизия |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020 | «Лидер» Каракол Киргизия |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Добавить фото